PRIETO DIAZ JESUS
Informe ejecutivo de PRIETO DIAZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE PRIETO DIAZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO DIAZ JESUS
Empresa: LOGIS LINK SL
Apoderado Solidario
- Prieto Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39140 , F 103, S 8, H B 117265, I/A 14 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: CARO SBD2014 SL
Apoderado Solidario
- Prieto Diaz Jesus
- Prieto Fernandez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44671 , F 89, S 8, H B 463078, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Administrador Solidario
- Prieto Diaz Jesus
- Prieto Fernandez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46258 , F 147, S 8, H B 514524, I/A 1 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-08
Empresa: TRANSLINK SA
Apoderado Solidario
- Prieto Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35199 , F 123, S 8, H B 22788, I/A 21 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-08
Empresa: LOGIS LINK SL
Apoderado Solidario
- Prieto Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37569 , F 107, S 8, H B 117265, I/A 11 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-08
Empresa: TRANSLINK SA
Administrador Solidario
- Camarasa Gallego Jose
- Prieto Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35199 , F 123, S 8, H B 22788, I/A 18 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Información de PRIETO DIAZ JESUS
Mostramos los datos de PRIETO DIAZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO DIAZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos