PRIETO DE LA HORMAZA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PRIETO DE LA HORMAZA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO DE LA HORMAZA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEGA PROCESS SL | Apoderado | 19/03/2019 | |
BETA PROCESS VIAJES SL | Apoderado | 14/01/2019 | |
EVENT PROCESS GROUP SL | Administrador Solidario | 17/12/2018 |
VINCULACIONES DE PRIETO DE LA HORMAZA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO DE LA HORMAZA MARIA DEL CARMEN
Empresa: MEGA PROCESS SL
Apoderado
- Prieto De La Hormaza Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3081 , F 96, S 8, H M 52682, I/A 5 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: MEGA PROCESS SL
Administrador Solidario
- Alonso Senra Miguel Angel
- Prieto De La Hormaza Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3081 , F 95, S 8, H M 52682, I/A 4 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: BETA PROCESS VIAJES SL
Apoderado
- Prieto De La Hormaza Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17542 , F 202, S 8, H M 301538, I/A 5 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: BETA PROCESS VIAJES SL
Administrador Solidario
- Alonso Senra Miguel Angel
- Prieto De La Hormaza Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17542 , F 201, S 8, H M 301538, I/A 4 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: EVENT PROCESS GROUP SL
Administrador Solidario
- Alonso Senra Miguel Angel
- Prieto De La Hormaza Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38411 , F 107, S 8, H M 683325, I/A 1 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Información de PRIETO DE LA HORMAZA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PRIETO DE LA HORMAZA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO DE LA HORMAZA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos