PRIETO CLAR BENJAMIN JOSE
Informe ejecutivo de PRIETO CLAR BENJAMIN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PRIETO CLAR BENJAMIN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP | Consejero | 14/02/2024 | |
CONCIERTOS DEL BOTANICO AIE | Socio Miembr | 08/02/2022 | |
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP | Apoderado Solidario | 11/12/2018 | |
INSTITUTO JURIDICO BOLONIA SL | Apoderado Solidario | 04/10/2017 | |
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP | Apoderado Mancomunado | 08/06/2017 | |
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP | Soc.Prof. | 26/04/2016 |
VINCULACIONES DE PRIETO CLAR BENJAMIN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO CLAR BENJAMIN JOSE
Empresa: JAZZ FOCUS 2023 AIE
Socio Miembr
- Albillos Martinez Agustin
- Ariño Sanchez Rafael
- Capdevilla Carrillo Victoria
- Gimenez Muñoz Antonio
- Herran Vidaurrazaga Maria Del Carmen
- Jover Martinez Rodrigo Joaquin
- Martinez Hoces Elena
- Morales Crespo Marta
- Morales Ruiz Carlos
- Motilla Bonias Patricia
- Prieto Clar Benjamin Jose
- Ramon Albalate Jose Luis
- Sanchez Perez De Villaamil Beltran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 782842, I/A 4 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: JAZZ FOCUS 2023 AIE
Socio Miembr
- Albillos Martinez Agustin
- Ariño Sanchez Rafael
- Capdevilla Carrillo Victoria
- Gimenez Muñoz Antonio
- Herran Vidaurrazaga Maria Del Carmen
- Jover Martinez Rodrigo Joaquin
- Martinez Hoces Elena
- Morales Crespo Marta
- Morales Ruiz Carlos
- Motilla Bonias Patricia
- Prieto Clar Benjamin Jose
- Ramon Albalate Jose Luis
- Sanchez Perez De Villaamil Beltran
- T TERCIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44424 , F 91, S 8, H M 782842, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11334, L 8612, F 125, S 8, H V 17732, I/A 100 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-46
Empresa: ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11334, L 8612, F 125, S 8, H V 17732, I/A 100 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-46
Empresa: JAZZ FOCUS AIE
Socio Miembr
- Aguilar Mulet Jaime
- Cubillo Gomez-alonso Francisco Javier
- NCI CAPITAL SL
- Peña Rech Carlos
- Prieto Clar Benjamin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43487 , F 118, S 8, H M 768035, I/A 3 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: JAZZ FOCUS AIE
Socio Miembr
- Aguilar Mulet Jaime
- Cubillo Gomez-alonso Francisco Javier
- NCI CAPITAL SL
- Peña Rech Carlos
- Prieto Clar Benjamin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43487 , F 116, S 8, H M 768035, I/A 2 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: CONCIERTOS DEL BOTANICO AIE
Socio Miembr
- Aguilar Mulet Jaime
- Albillos Martinez Agustin
- Bengoechea Bartolome Aranzazu
- De Gabriel Perez Sauquillo Borja
- Garcia De La Puente Sergio Federico
- Gimenez Muñoz Antonio
- Herran Vidaurrazaga Maria Del Carmen
- Jover Martinez Rodrigo Joaquin
- Mata Vazquez Francisco Javier
- Morote Sarrion Jose Vicente
- Motilla Bonias Patricia
- Peña Rech Carlos
- Prieto Clar Benjamin Jose
- Rivero Villamarin Tomas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40398 , F 5, S 8, H M 717604, I/A 2 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Empresa: MUSICAL EL MEDICO AIE
Socio Miembr
- Albillos Martinez Agustin
- Blasco Castiñeyra Miguel
- Cortezo Dolagaray Luis
- Enriquez Luque Francisco De Borja
- Ferrada Lavall Gustavo
- GAHUCO INVESTMENTS SL
- Gimenez Muñoz Antonio
- Herran Vidaurrazaga Maria Del Carmen
- Jimenez Mouriz David
- Mata Vazquez Francisco Javier
- Morote Sarrion Jose Vicente
- Motilla Bonias Patricia
- Nieto Menor Miguel
- Olleros Izard Jose Ignacio
- Peña Rech Carlos
- Prieto Clar Benjamin Jose
- Rivero Villamarin Tomas Fernando
- Sanchez-montes Moreno Ana
- Sanchez-montes Moreno Maria Julia
- TOBOGGAN STUDIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41010 , F 61, S 8, H M 727303, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: MUSICAL EL MEDICO AIE
Socio Miembr
- Albillos Martinez Agustin
- Blasco Castiñeyra Miguel
- Cortezo Dolagaray Luis
- DAGRISUR SL
- Enriquez Luque Francisco De Borja
- ESCRITO EN LAS ESTRELLAS SL
- Ferrada Lavall Gustavo
- GAHUCO INVESTMENTS SL
- Gimenez Muñoz Antonio
- Herran Vidaurrazaga Maria Del Carmen
- Jimenez Mouriz David
- Mata Vazquez Francisco Javier
- Morote Sarrion Jose Vicente
- Motilla Bonias Patricia
- Nieto Menor Miguel
- Olleros Izard Jose Ignacio
- Peña Rech Carlos
- Prieto Clar Benjamin Jose
- Rivero Villamarin Tomas Fernando
- Sanchez-montes Moreno Ana
- Sanchez-montes Moreno Maria Julia
- TOBOGGAN STUDIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41010 , F 59, S 8, H M 727303, I/A 3 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998, L 1310, F 13, S 8, H V 17732, I/A 51 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-46
VER MAS ACTOS
Información de PRIETO CLAR BENJAMIN JOSE
Mostramos los datos de PRIETO CLAR BENJAMIN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO CLAR BENJAMIN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos