PRIETO CARBAJO NARCISO
Informe ejecutivo de PRIETO CARBAJO NARCISO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE PRIETO CARBAJO NARCISO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO CARBAJO NARCISO
Empresa: ATAWEY SAS
Repre.Fiscal
- Prieto Carbajo Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45408 , F 186, S 8, H M 798727, I/A 2 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: LINCE VEHICULO ELECTRICO SL
Administrador Unico
- Prieto Carbajo Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39034 , F 85, S 8, H M 693571, I/A 6 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: GRUPO SOLAR ERIS SL
Administrador Unico
- Prieto Carbajo Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40230 , F 41, S 8, H M 714795, I/A 2 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Empresa: ALBA MOBILITY SL
Administrador Unico
- Prieto Carbajo Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39034 , F 83, S 8, H M 693571, I/A 3 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: GRUPO SOLAR ERIS SL
Administrador Unico
- Prieto Carbajo Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40230 , F 40, S 8, H M 714795, I/A 1 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: NEDGIA ANDALUCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Prieto Carbajo Narciso
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6694 , F 11, S 8, H SE 6468, I/A 298 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-41
Empresa: NEDGIA ANDALUCIA SA
Consejero
- Picon Couselo Juan Jose
- Prieto Carbajo Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 134, S 8, H SE 6468, I/A 286 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-41
Empresa: GAS NATURAL ANDALUCIA SA
Consejero
- Prieto Carbajo Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 113, S 8, H SE 6468, I/A 248 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41
Información de PRIETO CARBAJO NARCISO
Mostramos los datos de PRIETO CARBAJO NARCISO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO CARBAJO NARCISO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos