PRIETO CARBAJO LUIS
Informe ejecutivo de PRIETO CARBAJO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIETO CARBAJO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RONDA DE LA FERIA 3-5 SA | Consejero Delegado Solidario | 30/06/2014 | 27/02/2023 |
RONDA DE LA FERIA 3-5 SA | Consejero | 30/06/2014 | 27/02/2023 |
RONDA DE LA FERIA 3-5 SA | Presidente | 30/06/2014 | 27/02/2023 |
RONDA DE LA FERIA 3-5 SA | Consejero | 19/02/2009 | 30/06/2014 |
RONDA DE LA FERIA 3-5 SA | Secretario | 19/02/2009 | 30/06/2014 |
VINCULACIONES DE PRIETO CARBAJO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO CARBAJO LUIS
Consejero Delegado Solidario
- Prieto Carbajo Gonzalo
- Prieto Carbajo Luis
Consejero
Presidente
- Prieto Carbajo Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 51, S 8, H ZA 435, I/A 13 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-49
Consejero Delegado Solidario
- Prieto Carbajo Gonzalo
- Prieto Carbajo Luis
Consejero
Presidente
- Prieto Carbajo Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 51, S 8, H ZA 435, I/A 11 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-49
Consejero Delegado Solidario
- Prieto Carbajo Gonzalo
- Prieto Carbajo Luis
Consejero
Presidente
- Prieto Carbajo Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 225, S 8, H ZA 435, I/A 10 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-49
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carbajo Flores Luis
- Carbajo Otero Luis Alberto
- Carbajo Otero Maria Angeles
- Prieto Carbajo Luis
Presidente
Secretario
- Prieto Carbajo Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 225, S 8, H ZA 435, I/A 10 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-49
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carbajo Flores Luis
- Carbajo Otero Luis Alberto
- Carbajo Otero Maria Angeles
- Prieto Carbajo Luis
Presidente
Secretario
- Prieto Carbajo Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 224, S 8, H ZA 435, I/A 8 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-49
Información de PRIETO CARBAJO LUIS
Mostramos los datos de PRIETO CARBAJO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO CARBAJO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos