PRIETO CALATAYUD MANUEL
Informe ejecutivo de PRIETO CALATAYUD MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO CALATAYUD MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER SA | Consejero | 14/08/2023 |
VINCULACIONES DE PRIETO CALATAYUD MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO CALATAYUD MANUEL
Empresa: HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER SA
Consejero
- Prieto Calatayud Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 110, S 8, H S 2877, I/A 64 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-39
Empresa: HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER SA
Cons.Ext.Dom
- Prieto Calatayud Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 109, S 8, H S 2877, I/A 61 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-39
Empresa: HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER SA
Cons.Ext.Dom
- Prieto Calatayud Manuel
- Prieto Coterillo Marcelo
- Prieto Garay Delfina Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 106, S 8, H S 2877, I/A 47 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-39
Empresa: HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER SA
Consejero
- Prieto Calatayud Manuel
- Prieto Coterillo Marcelo
- Prieto Garay Delfina Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 106, S 8, H S 2877, I/A 47 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-39
Empresa: HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER SA
Consejero
- Prieto Calatayud Manuel
- Prieto Coterillo Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 105, S 8, H S 2877, I/A 40 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-39
Información de PRIETO CALATAYUD MANUEL
Mostramos los datos de PRIETO CALATAYUD MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO CALATAYUD MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos