PRIETO BUENAVIDA DOMINGO
Informe ejecutivo de PRIETO BUENAVIDA DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO BUENAVIDA DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC | Vicepresidente Consejo Rector | 13/03/2015 | |
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC | Mie.Cons.Rec | 13/03/2015 |
VINCULACIONES DE PRIETO BUENAVIDA DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO BUENAVIDA DOMINGO
Empresa: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC
Mie.Cons.Rec
Pres.Com.Ctr
Sec.Cons.Rec
Supl.Comi.C.
Vicepresidente Consejo Rector
- Prieto Buenavida Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 144, S 8, H BA 6314, I/A 89 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-06
Empresa: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC
Mie.Cons.Rec
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Sec.Cons.Rec
Supl.Comi.C.
Vicepresidente Consejo Rector
- Prieto Buenavida Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 144, S 8, H BA 6314, I/A 89 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-06
Empresa: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC
Mie.Cons.Rec
- Alvarez Lopez Juan
- Cacho Agudo Jose Maria
- CAJA RURAL DE BAENA NTRA SRA DE GUADALUPE SCOOP
- Caja Rural De Utrera S.Coop.Andaluza De Credito
- Caja Rural Ntra Sra Del Rosario S.Coop. Andaluza D
- Gallardo Laja Juan Jose
- Guerrero Moreno Sebastian
- Marin Reyes Manuel
- Morales Diaz Pedro Antonio
- Navarro Rangel Francisco
- Preciados Fernandez Pedro
- Prieto Buenavida Domingo
Miem.Com.Ctr
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Secr.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Prieto Buenavida Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 136, S 8, H BA 6314, I/A 78 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-06
Empresa: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC
Consejero Suplente
Consejero
Consejero Suplente
Miem.Com.Ctr
Presidente
Secr.Com.Ctr
Secretario
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
- Prieto Buenavida Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 136, S 8, H BA 6314, I/A 78 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-06
Empresa: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC
Consejero
- Cacho Agudo Jose Maria
- Marin Reyes Manuel
- Navarro Rangel Francisco
- Prieto Buenavida Domingo
Consejero Suplente
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Vicepresidente
- Prieto Buenavida Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 37, S 8, H BA 6314, I/A 68 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-06
Empresa: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC
Consejero
- Cacho Agudo Jose Maria
- Navarro Rangel Francisco
- Prieto Buenavida Domingo
Consejero Suplente
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
- Prieto Buenavida Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 37, S 8, H BA 6314, I/A 68 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-06
Empresa: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC
Secretario
Vicepresidente
- Prieto Buenavida Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 36, S 8, H BA 6314, I/A 67 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-06
Empresa: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SCC
Consejero
Secretario
- Prieto Buenavida Domingo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 36, S 8, H BA 6314, I/A 67 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-06
Información de PRIETO BUENAVIDA DOMINGO
Mostramos los datos de PRIETO BUENAVIDA DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO BUENAVIDA DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos