PRIETO BERMUDEZ ALEJO
Informe ejecutivo de PRIETO BERMUDEZ ALEJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIETO BERMUDEZ ALEJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS BATAN SL | Administrador Mancomunado | 05/07/2013 | |
ALMACENES PRIETO SA | Administrador Solidario | 03/08/2012 |
VINCULACIONES DE PRIETO BERMUDEZ ALEJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO BERMUDEZ ALEJO
Empresa: INMOBILIARIA VILLALBESA SL
Administrador Solidario
- Prieto Bermudez Alejo
- Prieto Bermudez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 78, S 8, H LU 1800, I/A 12 (04/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-27
Empresa: ALMACENES PRIETO SA
Administrador Solidario
- Prieto Bermudez Alejo
- Prieto Bermudez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 66, S 8, H LU 1819, I/A 8 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-27
Empresa: PRODUCTOS BATAN SL
Administrador Mancomunado
- Maseda Eimil Maria Luisa
- Prieto Bermudez Alejo
- Prieto Maseda Alejo
- Prieto Maseda Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 2, S 8, H LU 13016, I/A 3 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-27
Empresa: PRODUCTOS BATAN SL
Administrador Mancomunado
- Prieto Bermudez Alejo
- Prieto Maseda Alejo
- Prieto Maseda Jose Manuel
- Roca Galnares Maria Desiree
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 2, S 8, H LU 13016, I/A 3 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-27
Empresa: ALMACENES PRIETO SA
Administrador Solidario
- Prieto Bermudez Alejo
- Prieto Bermudez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 66, S 8, H LU 1819, I/A 7 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-27
Información de PRIETO BERMUDEZ ALEJO
Mostramos los datos de PRIETO BERMUDEZ ALEJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO BERMUDEZ ALEJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos