PRIETO BATISTA EVA
Informe ejecutivo de PRIETO BATISTA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO BATISTA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUTCARNORTE SL | Administrador Mancomunado | 06/11/2017 | |
EXPLOTACIONES AGRINORTE SL | Socio Unico | 10/05/2017 | |
EXPLOTACIONES AGRINORTE SL | Administrador Unico | 10/05/2017 | |
BRICOHOGAR CANARIAS SL | Administrador Unico | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE PRIETO BATISTA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO BATISTA EVA
Empresa: OUTCARNORTE SL
Administrador Mancomunado
- Prieto Batista Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 102, S 8, H TF 59116, I/A 2 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-38
Empresa: EXPLOTACIONES AGRINORTE SL
Administrador Unico
- Prieto Batista Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 112, S 8, H TF 58984, I/A 1 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Empresa: EXPLOTACIONES AGRINORTE SL
Socio Único
- Prieto Batista Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 112, S 8, H TF 58984, I/A 1 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Empresa: BRICOHOGAR CANARIAS SL
Administrador Unico
- Prieto Batista Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 107, S 8, H TF 52698, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Información de PRIETO BATISTA EVA
Mostramos los datos de PRIETO BATISTA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO BATISTA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos