PRIETO BARRIOS MARTA
Informe ejecutivo de PRIETO BARRIOS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO BARRIOS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DERMATOLOGICA Y CAPILAR PRIETO BARRIOS SLP | Socio Unico | 01/02/2022 | |
GRUPO GALICIA DRA MARTA PRIETO SLP | Socio Unico | 19/01/2022 | |
GRUPO GALICIA DRA MARTA PRIETO SLP | Administrador Unico | 19/01/2022 | |
CORPORACION DERMATOLOGICA Y CAPILAR PRIETO BARRIOS SLP | Soc.Prof. | 18/03/2021 | |
CORPORACION DERMATOLOGICA Y CAPILAR PRIETO BARRIOS SLP | Administrador Unico | 18/03/2021 |
VINCULACIONES DE PRIETO BARRIOS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO BARRIOS MARTA
Socio Único
- Prieto Barrios Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 41, S 8, H M 737625, I/A 3 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: GRUPO GALICIA DRA MARTA PRIETO SLP
Administrador Unico
- Prieto Barrios Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 115, S 8, H C 61527, I/A 1 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-15
Empresa: GRUPO GALICIA DRA MARTA PRIETO SLP
Socio Único
- Prieto Barrios Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 115, S 8, H C 61527, I/A 1 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-15
Administrador Unico
- Prieto Barrios Marta
Soc.Prof.
- Prieto Barrios Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 38, S 8, H M 737625, I/A 1 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Información de PRIETO BARRIOS MARTA
Mostramos los datos de PRIETO BARRIOS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO BARRIOS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos