PRIETO ALONSO FELIX
Informe ejecutivo de PRIETO ALONSO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO ALONSO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CVD INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE TELECOMUNICACIONES SL | Liquidador Solidario | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
CVD INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 15/01/2016 |
CENTRO VISOR DE AVERIAS SL | Administrador Solidario | 22/08/2013 | |
CENTRO VISOR DE AVERIAS SL | Liquidador Solidario | 22/08/2013 | 22/08/2013 |
VINCULACIONES DE PRIETO ALONSO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO ALONSO FELIX
Liquidador Solidario
- Fernandez Caño Juan Jose
- Montes Diez Carlos
- Prieto Alonso Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27467 , F 58, S 8, H M 494992, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Administrador Solidario
- Fernandez Caño Juan Jose
- Montes Diez Carlos
- Prieto Alonso Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27467 , F 58, S 8, H M 494992, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: CENTRO VISOR DE AVERIAS SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Caño Juan Jose
- Montes Diez Carlos
- Prieto Alonso Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18110 , F 61, S 8, H M 313223, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Empresa: CENTRO VISOR DE AVERIAS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Caño Juan Jose
- Montes Diez Carlos
- Prieto Alonso Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18110 , F 61, S 8, H M 313223, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Administrador Solidario
- Fernandez Caño Juan Jose
- Montes Diez Carlos
- Prieto Alonso Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27467 , F 55, S 8, H M 494992, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Información de PRIETO ALONSO FELIX
Mostramos los datos de PRIETO ALONSO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO ALONSO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos