PRIDA VICENTE JOSE ALFONSO
Informe ejecutivo de PRIDA VICENTE JOSE ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIDA VICENTE JOSE ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STANACO SL | Administrador Unico | 18/01/2022 | |
BRAINS PHARMACEUTICA SELECCION SL | Administrador Unico | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE PRIDA VICENTE JOSE ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIDA VICENTE JOSE ALFONSO
Empresa: STANACO SL
Administrador Unico
- Prida Vicente Jose Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46297 , F 47, S 8, H B 515701, I/A 2 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: ARTEPRI SL
Administrador Unico
- Prida Vicente Jose Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22745 , F 49, S 8, H M 406978, I/A 2 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Empresa: BRAINS PHARMACEUTICA SELECCION SL
Administrador Unico
- Prida Vicente Jose Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 133, S 8, H M 513336, I/A 1 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Empresa: RED FARMACEUTICA CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Hidalgo Jesus Maria
- Prida Vicente Jose Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22757 , F 174, S 8, H M 407254, I/A 2 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-28
Información de PRIDA VICENTE JOSE ALFONSO
Mostramos los datos de PRIDA VICENTE JOSE ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIDA VICENTE JOSE ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos