PRESCOLI MUNTANE ANA MARIA
Informe ejecutivo de PRESCOLI MUNTANE ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRESCOLI MUNTANE ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESCOL 98 SL | Administrador Mancomunado | 24/02/2022 | |
PATRIPRESC SL | Apoderado Mancomunado | 01/12/2017 | |
PROMOCIONS COLPRES SL | REPR.143 RRM | 29/10/2009 |
VINCULACIONES DE PRESCOLI MUNTANE ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRESCOLI MUNTANE ANA MARIA
Empresa: PRESCOL 98 SL
Administrador Mancomunado
- Prescoli Muntane Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30659 , F 18, S 8, H B 177607, I/A 9 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Empresa: COLPRES URBANA SL
Administrador Unico
- Prescoli Muntane Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39233 , F 22, S 8, H B 341142, I/A 1 N (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Empresa: PATRIPRESC SL
Apoderado
- Prescoli Muntane Ana Maria
- Prescoli Muntane Cristina
- Prescoli Muntane Josep Maria
- Prescoli Muntane Juan Jose
- Prescoli Muntane Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35679 , F 171, S 8, H B 263843, I/A 5 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-08
Empresa: PATRIPRESC SL
Apoderado Mancomunado
- Prescoli Muntane Ana Maria
- Prescoli Muntane Cristina
- Prescoli Muntane Josep Maria
- Prescoli Muntane Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35679 , F 171, S 8, H B 263843, I/A 4 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-08
Empresa: PROMOCIONS COLPRES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Prescoli Muntane Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40556 , F 113, S 8, H B 367199, I/A 2 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: PROMOCIONS COLPRES SL
Administrador Unico
- Prescoli Muntane Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40556 , F 113, S 8, H B 367199, I/A 2 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Información de PRESCOLI MUNTANE ANA MARIA
Mostramos los datos de PRESCOLI MUNTANE ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRESCOLI MUNTANE ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos