PRESA MORI RAFAEL-ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PRESA MORI RAFAEL-ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PRESA MORI RAFAEL-ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NETERIS CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 23/08/2023 | |
NETERIS SOLUTION FACTORY SL | Administrador Mancomunado | 13/04/2016 | 27/07/2023 |
ADDTIVE MANAGEMENT CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 19/11/2012 | 13/02/2015 |
VINCULACIONES DE PRESA MORI RAFAEL-ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRESA MORI RAFAEL-ALEJANDRO
Empresa: NETERIS CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Grajera Muñoz Juan Manuel
- Lee Yun Victor
- Presa Mori Rafael-alejandro
- Romero De La Vega Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26203 , F 35, S 8, H M 472180, I/A 8 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Empresa: NETERIS SOLUTION FACTORY SL
Administrador Mancomunado
- Grajera Muñoz Juan Manuel
- Presa Mori Rafael-alejandro
- Romero De La Vega Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34621 , F 27, S 8, H M 622838, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: NETERIS SOLUTION FACTORY SL
Administrador Mancomunado
- Grajera Muñoz Juan Manuel
- Presa Mori Rafael-alejandro
- Romero De La Vega Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34621 , F 25, S 8, H M 622838, I/A 1 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-28
Empresa: ADDTIVE MANAGEMENT CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Grajera Muñoz Juan Manuel
- Presa Mori Rafael-alejandro
- Romero De La Vega Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30469 , F 62, S 8, H M 548331, I/A 2 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: ADDTIVE MANAGEMENT CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Grajera Muñoz Juan Manuel
- Presa Mori Rafael-alejandro
- Romero De La Vega Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30469 , F 58, S 8, H M 548331, I/A 1 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28
Información de PRESA MORI RAFAEL-ALEJANDRO
Mostramos los datos de PRESA MORI RAFAEL-ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRESA MORI RAFAEL-ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos