PRENDES DEL RIO MANUEL ROMAN
Informe ejecutivo de PRENDES DEL RIO MANUEL ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRENDES DEL RIO MANUEL ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERMEDIACION EN INGENIERIA EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS TRUCSA BAGIA SL | Apoderado Mancomunado | 27/05/2019 | |
TRUCSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL | Apoderado | 17/12/2018 | |
INTERMEDIACION EN INGENIERIA EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS TRUCSA BAGIA SL | Apoderado Solidario | 13/12/2018 | |
INTERMEDIACION EN INGENIERIA EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS TRUCSA BAGIA SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2018 |
VINCULACIONES DE PRENDES DEL RIO MANUEL ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRENDES DEL RIO MANUEL ROMAN
Empresa: TRUCSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 32511, I/A 8 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-33
Consejero
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Presidente
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328 , F 97, S 8, H AS 53925, I/A 8 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-33
Presidente
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328 , F 97, S 8, H AS 53925, I/A 7 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-33
Consejero
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Presidente
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328 , F 97, S 8, H AS 53925, I/A 5 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-33
Empresa: TRUCSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 199, S 8, H AS 32511, I/A 7 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-33
Apoderado Mancomunado
- Barinagarrementeria Eguia Javier
- Menendez Guardado Jose Manuel
- Prendes Del Rio Manuel Roman
- Prendes Garcia Borja
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328 , F 96, S 8, H AS 53925, I/A 4 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-33
Empresa: TRUCSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 199, S 8, H AS 32511, I/A 6 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-33
Apoderado Mancomunado
- Menendez Guardado Jose Manuel
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Apoderado Solidario
- Menendez Guardado Jose Manuel
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328 , F 96, S 8, H AS 53925, I/A 3 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-33
Empresa: TRUCSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 199, S 8, H AS 32511, I/A 5 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-33
Apoderado
- Prendes Del Rio Manuel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 222, S 8, H AS 28066, I/A 16 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-33
VER MAS ACTOS
Información de PRENDES DEL RIO MANUEL ROMAN
Mostramos los datos de PRENDES DEL RIO MANUEL ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRENDES DEL RIO MANUEL ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos