PRENAFETA PASTOR ISIDORO
Informe ejecutivo de PRENAFETA PASTOR ISIDORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRENAFETA PASTOR ISIDORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDECOSA SL | Apoderado | 15/12/2021 | |
INMOBILIARIA CAPDELLA SL | Apoderado | 16/07/2021 | |
NAINPEL SL | Apoderado | 14/07/2021 | |
BERTOLDO SOL SL | Administrador Unico | 28/03/2012 |
VINCULACIONES DE PRENAFETA PASTOR ISIDORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRENAFETA PASTOR ISIDORO
Empresa: IDECOSA SL
Apoderado
- Prenafeta Pastor Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 103, S 8, H PM 6316, I/A 21 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-07
Empresa: INMOBILIARIA CAPDELLA SL
Apoderado
- Prenafeta Pastor Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 124, S 8, H PM 6317, I/A 25 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-07
Empresa: NAINPEL SL
Apoderado
- Prenafeta Pastor Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 85, S 8, H PM 25198, I/A 15 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Empresa: NAINPEL SL
Administrador Unico
- Prenafeta Pastor Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 85, S 8, H PM 25198, I/A 14 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Empresa: BERTOLDO SOL SL
Administrador Unico
- Prenafeta Pastor Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 147, S 8, H PM 69316, I/A 1 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-07
Empresa: NAINPEL MAO SL
Administrador Unico
- Prenafeta Pastor Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 181, S 8, H PM 33520, I/A 6 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-07
Empresa: NAINPEL MAO SL
Administrador Unico
- Prenafeta Pastor Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 181, S 8, H PM 33520, I/A 5 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-07
Información de PRENAFETA PASTOR ISIDORO
Mostramos los datos de PRENAFETA PASTOR ISIDORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRENAFETA PASTOR ISIDORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos