PREIN UWE
Informe ejecutivo de PREIN UWE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PREIN UWE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T19 SPORTFOODEVENTS SL | Administrador Solidario | 28/10/2020 | |
SOCIEDAD HOTELERA BALEAR SA | Apoderado | 04/06/2018 | |
PROHELASA SA | Apoderado | 16/02/2018 | |
ALLTOURS ESPAÑA SL | Apoderado | 25/07/2017 | |
CLUB PLAYA DE MURO SA | Apoderado | 16/12/2016 | |
HOTEL SUMBA SA | Apoderado | 28/11/2016 | |
ALLTOURS ESPAÑA SL | Apoderado | 24/11/2016 | |
CAP FARRUTX SA | Apoderado | 24/11/2016 | |
HOTEL BORNEO SA | Apoderado | 23/11/2016 |
VINCULACIONES DE PREIN UWE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PREIN UWE
Empresa: T19 SPORTFOODEVENTS SL
Administrador Solidario
- Brasse Stefan
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 201, S 8, H PM 89658, I/A 2 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-07
Empresa: SOCIEDAD HOTELERA BALEAR SA
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 218, S 8, H PM 6617, I/A 17 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-07
Empresa: PROHELASA SA
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 25, S 8, H PM 23802, I/A 19 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-07
Empresa: PROHELASA SA
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 25, S 8, H PM 23802, I/A 19 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-07
Empresa: ALLTOURS ESPAÑA SL
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 136, S 8, H PM 60420, I/A 25 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-07
Empresa: PROHELASA SA
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 225, S 8, H PM 23802, I/A 14 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-07
Empresa: CLUB PLAYA DE MURO SA
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 57, S 8, H PM 11074, I/A 26 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-07
Empresa: HOTEL SUMBA SA
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 136, S 8, H PM 7371, I/A 55 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-07
Empresa: CAP FARRUTX SA
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 90, S 8, H PM 12840, I/A 22 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-07
Empresa: ALLTOURS ESPAÑA SL
Apoderado
- Prein Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 135, S 8, H PM 60420, I/A 21 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
VER MAS ACTOS
Información de PREIN UWE
Mostramos los datos de PREIN UWE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PREIN UWE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos