PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SOCIEDAD AN
Informe ejecutivo de PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SOCIEDAD AN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SOCIEDAD AN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIGAS ALMANSA SA | Administrador Unico | 19/07/2011 | 30/05/2016 |
PREFABRICADOS VILLAFRANCA SL | Administrador Unico | 21/07/2011 | 09/03/2016 |
VINCULACIONES DE PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SOCIEDAD AN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SOCIEDAD AN
Empresa: VIGAS ALMANSA SA
Administrador Unico
- Prefabricados Agricolas E Industriales Sociedad An
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972, L 736, F 79, S 8, H AB 9503, I/A E (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-02
Empresa: PREFABRICADOS VILLAFRANCA SL
Administrador Unico
- Prefabricados Agricolas E Industriales Sociedad An
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989 , F 63, S 8, H LE 13986, I/A 13 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-24
Empresa: PREFABRICADOS VILLAFRANCA SL
Administrador Unico
- Prefabricados Agricolas E Industriales Sociedad An
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989 , F 62, S 8, H LE 13986, I/A 11 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-24
Empresa: VIGAS ALMANSA SA
Administrador Unico
- Prefabricados Agricolas E Industriales Sociedad An
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 784, L 548, F 172, S 8, H AB 9503, I/A 13 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-02
Información de PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SOCIEDAD AN
Mostramos los datos de PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SOCIEDAD AN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SOCIEDAD AN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos