PRECKLER DIESTE JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PRECKLER DIESTE JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRECKLER DIESTE JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECKLER CONSULTORES INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 13/06/2024 |
VINCULACIONES DE PRECKLER DIESTE JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRECKLER DIESTE JOSE LUIS
Administrador Unico
- Preckler Dieste Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 311192, I/A 6 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
Administrador Solidario
- Preckler Dieste Jose Luis
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 311192, I/A 6 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
Empresa: POLERI TRADE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Castello Lopez Yolanda
- Giner Sarobe Federico
- Preckler Dieste Jose Luis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47194 , F 113, S 8, H B 534731, I/A 6 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-08
Empresa: POLERI TRADE SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Castello Lopez Yolanda
- Giner Sarobe Federico
- Preckler Dieste Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46900 , F 84, S 8, H B 534731, I/A 4 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
Administrador Solidario
- Preckler Dieste Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37914 , F 147, S 8, H B 311192, I/A 4 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
Información de PRECKLER DIESTE JOSE LUIS
Mostramos los datos de PRECKLER DIESTE JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRECKLER DIESTE JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos