PRATS JANE SERGIO
Informe ejecutivo de PRATS JANE SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRATS JANE SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO INTERNACIONAL DE EVENTOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL | Administrador Unico | 23/02/2009 | 16/09/2021 |
CLINICA INTERNACIONAL DE MEDICINA ESTETICA SLP | Apoderado | 27/03/2013 | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE PRATS JANE SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRATS JANE SERGIO
Administrador Unico
- Prats Jane Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41051 , F 3, S 8, H B 377150, I/A 3 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Apoderado
- Prats Jane Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43662 , F 12, S 8, H B 434820, I/A 4 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Apoderado
- Prats Jane Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43662 , F 11, S 8, H B 434820, I/A 2 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-08
Administrador Unico
- Prats Jane Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41051 , F 1, S 8, H B 377150, I/A 1 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Información de PRATS JANE SERGIO
Mostramos los datos de PRATS JANE SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRATS JANE SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos