PRADO VILLARINO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PRADO VILLARINO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRADO VILLARINO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFETERIA VIA SL | Administrador Mancomunado | 18/12/2008 | 17/12/2009 |
VINCULACIONES DE PRADO VILLARINO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADO VILLARINO JOSE ANTONIO
Empresa: CAFETERIA VIA SL
Administrador Mancomunado
- Acuña Ribadulla Maria Teresa
- Portas Arosa Jose Francisco
- Prado Villarino Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 189, S 8, H OR 11974, I/A 2 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-32
Empresa: CAFETERIA VIA SL
Administrador Mancomunado
- Acuña Ribadulla Maria Teresa
- Portas Arosa Jose Francisco
- Prado Villarino Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 188, S 8, H OR 11974, I/A 1 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-9-32
Información de PRADO VILLARINO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PRADO VILLARINO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADO VILLARINO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos