PRADO PENA MANUEL MARIA
Informe ejecutivo de PRADO PENA MANUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PRADO PENA MANUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRAPE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 25/01/2022 | |
PRAPE SA | Consejero | 25/01/2022 | |
FUENTECULLER SA | Consejero | 17/01/2022 | |
PRAFAMAR SRL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/04/2019 | |
PRAFAMAR SRL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/12/2016 | |
PRAFAMAR SRL | Consejero | 19/12/2016 | |
NIEPRAPE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/02/2013 | |
NIEPRAPE SL | Consejero | 04/02/2013 | |
FAPRAPE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/07/2011 | |
FAPRAPE SL | Consejero | 26/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PRADO PENA MANUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADO PENA MANUEL MARIA
Empresa: NIEPRAPE PROYECTOS SL
Liquidador
- Prado Pena Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 212, S 8, H IF 6665, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-35
Empresa: NIEPRAPE PROYECTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Prado Pena Jose Angel
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Consejero
- Pena Bermudez Asuncion Estrella
- Prado Pena Jose Angel
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 212, S 8, H IF 6665, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-35
Empresa: COLU SL
Liquidador
- Prado Pena Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 170, S 8, H C 7227, I/A 9 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Empresa: COLU SL
Administrador Unico
- Prado Pena Manuel Maria
Liquidador
- Prado Pena Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 170, S 8, H C 7227, I/A 9 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Empresa: COLU SL
Administrador Unico
- Prado Pena Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 170, S 8, H C 7227, I/A 8 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-15
Empresa: PRAPE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Prado Pena Jose Angel
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Consejero
- Pena Bermudez Asuncion Estrella
- Prado Pena Jose Angel
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 82 , F 4, S 8, H IF 4005, I/A 13 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-35
Empresa: PRAPE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Consejero
- Pena Bermudez Asuncion Estrella
- Prado Pena Jose Angel
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 82 , F 4, S 8, H IF 4005, I/A 13 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-35
Empresa: FUENTECULLER SA
Consejero
- Pena Bermudez Asuncion Estrella
- Prado Pena Jose Angel
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47 , F 82, S 8, H IF 2349, I/A 16 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-35
Empresa: FUENTECULLER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Prado Pena Jose Angel
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Consejero
- Pena Bermudez Asuncion Estrella
- Prado Pena Jose Angel
- Prado Pena Manuel Maria
- Prado Pena Maria Asuncion
- Prado Pena Maria Belen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47 , F 82, S 8, H IF 2349, I/A 16 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-35
Empresa: HIPRAIPEN SL
Liquidador
- Prado Pena Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 11, S 8, H IF 1600, I/A 2 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-35
VER MAS ACTOS
Información de PRADO PENA MANUEL MARIA
Mostramos los datos de PRADO PENA MANUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADO PENA MANUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos