PRADO MENDEZ JAVIER LUIS
Informe ejecutivo de PRADO MENDEZ JAVIER LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PRADO MENDEZ JAVIER LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSEL SA | Presidente | 04/05/2012 | |
ROSEL SA | Consejero Delegado | 04/05/2012 | |
ROSEL SA | Consejero | 04/05/2012 | |
NATUREZA SOSTIBLE SL | Administrador Solidario | 18/05/2011 |
VINCULACIONES DE PRADO MENDEZ JAVIER LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADO MENDEZ JAVIER LUIS
Empresa: ROSEL SA
Consejero Delegado
- Prado Mendez Javier Luis
Consejero
- Prado Mendez Javier Luis
- Prado Sanjurjo Javier
- Prado Sanjurjo Margarita
- Sanjurjo Mendez Maria Luisa
Presidente
- Prado Mendez Javier Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 73, S 8, H OR 1662, I/A 16 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-32
Empresa: NATUREZA E ENERXIAS SL
Liquidador
- Prado Mendez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 84, S 8, H OR 12535, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-32
Empresa: NATUREZA E ENERXIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martin Amaro Ignacio Juan
- Prado Mendez Javier Luis
Consejero
- Martin Amaro Ignacio Juan
- Prado Mendez Javier Luis
- Prado Sanjurjo Javier
- Silva Varela Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Prado Mendez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 84, S 8, H OR 12535, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-32
Empresa: HIRMA SL
Apoderado
- Prado Mendez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664 , F 29, S 8, H OR 556, I/A 38 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-32
Empresa: ROSEL SA
Consejero Delegado
- Prado Mendez Javier Luis
Consejero
- Prado Mendez Javier Luis
- Prado Sanjurjo Javier
- Prado Sanjurjo Margarita
- Sanjurjo Mendez Maria Luisa
Presidente
- Prado Mendez Javier Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 73, S 8, H OR 1662, I/A 15 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-32
Empresa: PROMOCIONES ESPALDEIRA SL
Liquidador
- Prado Mendez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 209, S 8, H OR 8437, I/A 2 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-32
Empresa: PROMOCIONES ESPALDEIRA SL
Administrador Solidario
- Cuquejo Iglesias Saturnino
- Prado Mendez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 209, S 8, H OR 8437, I/A 2 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-32
Empresa: GALBRIZA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Randulfe Manuel Antonio
- Prado Mendez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 105, S 8, H OR 12539, I/A 4 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-32
Empresa: ROSEL SA
Consejero Delegado
- Prado Mendez Javier Luis
Consejero
- Prado Mendez Javier Luis
- Prado Sanjurjo Javier
- Prado Sanjurjo Margarita
- Sanjurjo Mendez Maria Luisa
Presidente
- Prado Mendez Javier Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 72, S 8, H OR 1662, I/A 13 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-32
Empresa: GALBRIZA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Randulfe Manuel Antonio
- Prado Mendez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 105, S 8, H OR 12539, I/A 3 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-32
VER MAS ACTOS
Información de PRADO MENDEZ JAVIER LUIS
Mostramos los datos de PRADO MENDEZ JAVIER LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADO MENDEZ JAVIER LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos