PRADO GOMEZ IÑIGO JULIAN
Informe ejecutivo de PRADO GOMEZ IÑIGO JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRADO GOMEZ IÑIGO JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEAS ORIGINALES DE INVESTIGACION SA | Consejero | 14/02/2024 |
VINCULACIONES DE PRADO GOMEZ IÑIGO JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADO GOMEZ IÑIGO JULIAN
Empresa: IDEAS ORIGINALES DE INVESTIGACION SA
Consejero
- Prado Gomez Iñigo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 116, S 8, H M 145781, I/A 24 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: TYPE CONSTRUCTORES ESTRATEGICOS SL
Apoderado
- Prado Gomez Iñigo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31377 , F 37, S 8, H M 564789, I/A 10 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Empresa: TYPE CONSULTORES ESTRATEGICOS SL
Apoderado
- Prado Gomez Iñigo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31377 , F 34, S 8, H M 564789, I/A 4 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: TYPE CONSULTORES ESTRATEGICOS SL
Administrador Unico
- Prado Gomez Iñigo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31377 , F 34, S 8, H M 564789, I/A 3 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: TYPE CONSULTORES ESTRATEGICOS SL
Administrador Unico
- Prado Gomez Iñigo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31377 , F 31, S 8, H M 564789, I/A 1 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Información de PRADO GOMEZ IÑIGO JULIAN
Mostramos los datos de PRADO GOMEZ IÑIGO JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADO GOMEZ IÑIGO JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos