PRADO DEL VALLE SALVADOR
Informe ejecutivo de PRADO DEL VALLE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PRADO DEL VALLE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACABATS DEL BAGES SA | REPR.143 RRM | 16/09/2015 | |
MONRETEX SA | Presidente | 18/12/2009 | 12/12/2014 |
MONRETEX SA | Consejero | 18/12/2009 | 12/12/2014 |
INVESTIGACION ASESORAMIENTO Y DESARROLLO TEXTIL INADE SA | Consejero | 18/12/2009 | 10/11/2014 |
GALICIA TEXTIL SA | Consejero Delegado Solidario | 17/07/2012 | 06/08/2014 |
GALICIA TEXTIL SA | Secretario | 17/07/2012 | 06/08/2014 |
GALICIA TEXTIL SA | Consejero | 17/07/2012 | 06/08/2014 |
ACUIDORO SL | Consejero Delegado Solidario | 23/07/2012 | 15/11/2012 |
ACUIDORO SL | Secretario | 23/07/2012 | 15/11/2012 |
ACUIDORO SL | Consejero | 23/07/2012 | 15/11/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PRADO DEL VALLE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADO DEL VALLE SALVADOR
Empresa: ACABATS DEL BAGES SA
REPR.143 RRM
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44081 , F 141, S 8, H B 10415, I/A 56 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-08
Empresa: MONRETEX SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pares Boj Juan Angel
- Pons Busquets Salvador
- Prado Del Valle Salvador
Presidente
- Prado Del Valle Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31975 , F 187, S 8, H B 110193, I/A 24 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Consejero
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22373 , F 202, S 8, H B 35881, I/A 14 N (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Empresa: GALICIA TEXTIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Prado Del Valle Salvador
Consejero
- Prado Del Valle Salvador
Secretario
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 130, S 8, H C 5239, I/A 19 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-15
Empresa: ALROGAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Pares Boj Juan Angel
- Prado Del Valle Salvador
Consejero
- Benet Serra Jorge
- Pares Boj Juan Angel
- Prado Del Valle Salvador
Presidente
Secretario
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 201, S 8, H LU 8810, I/A 18 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-27
Empresa: ACUIDORO SL
Auditor
Consejero Delegado Solidario
- Pares Boj Juan Angel
- Prado Del Valle Salvador
Consejero
- Benet Serra Jorge
- Pares Boj Juan Angel
- Pares Serra Juan Maria
- Prado Del Valle Salvador
Gerente
Presidente
Secretario
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 199, S 8, H C 1283, I/A 21 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-15
Empresa: ACUIDORO SL
Consejero Delegado Solidario
- Pares Boj Juan Angel
- Prado Del Valle Salvador
Consejero
- Benet Serra Jorge
- Pares Boj Juan Angel
- Pares Serra Juan Maria
- Prado Del Valle Salvador
Presidente
Secretario
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 198, S 8, H C 1283, I/A 18 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-15
Empresa: ACUIDORO SL
Consejero Delegado Solidario
- Pares Boj Juan Angel
- Prado Del Valle Salvador
Consejero
- Benet Serra Jorge
- Pares Boj Juan Angel
- Pares Serra Juan Maria
- Prado Del Valle Salvador
Presidente
Secretario
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 198, S 8, H C 1283, I/A 18 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-15
Empresa: GALICIA TEXTIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Pares Boj Juan Angel
- Prado Del Valle Salvador
Consejero
- Benet Serra Jorge
- Boj Vilalta Pilar
- Pares Boj Juan Angel
- Pares Serra Juan Maria
- Prado Del Valle Salvador
- Serra Roque Gloria
Presidente
Secretario
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 129, S 8, H C 5239, I/A 16 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-15
Empresa: ALROGAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Pares Boj Juan Angel
- Prado Del Valle Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 201, S 8, H LU 8810, I/A 17 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-27
VER MAS ACTOS
Información de PRADO DEL VALLE SALVADOR
Mostramos los datos de PRADO DEL VALLE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADO DEL VALLE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos