PRADILLOS GARCES UBALDO
Informe ejecutivo de PRADILLOS GARCES UBALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PRADILLOS GARCES UBALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCAR SA | Administrador Unico | 17/08/2022 | |
OCHOCIENTOS CINCO SL | Administrador Solidario | 17/11/2014 | |
ESLA STIL SL | Apoderado | 18/10/2012 |
VINCULACIONES DE PRADILLOS GARCES UBALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADILLOS GARCES UBALDO
Empresa: LOGIPROM VALLES SL
Liquidador
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32628 , F 90, S 8, H B 211652, I/A 7 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: LOGIPROM VALLES SL
Administrador
- Pradillos Garces Jeronimo
- Pradillos Garces Ubaldo
Liquidador
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32628 , F 90, S 8, H B 211652, I/A 7 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: PROCAR SA
Administrador Unico
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23862 , F 160, S 8, H B 62238, I/A 19 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-08
Empresa: PRADILLOS 2001 PROMOCIONES SL
Liquidador
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33350 , F 176, S 8, H B 230593, I/A 5 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-08
Empresa: PRADILLOS 2001 PROMOCIONES SL
Administrador
- Pradillos Garces Jeronimo
- Pradillos Garces Ubaldo
Liquidador
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33350 , F 176, S 8, H B 230593, I/A 5 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-08
Empresa: PROCAR SA
Administrador Unico
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23862 , F 160, S 8, H B 62238, I/A 18 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: PROCAR SA
Administrador Unico
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23862 , F 160, S 8, H B 62238, I/A 18 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: FIDENTALIA SL
Liquidador
- Molina Montes Juan Antonio
- Pradillos Garces Jeronimo
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 76, S 8, H B 431479, I/A 4 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-08
Empresa: FIDENTALIA SL
Administrador Solidario
- Molina Montes Juan Antonio
- Pradillos Garces Jeronimo
- Pradillos Garces Ubaldo
Liquidador
- Molina Montes Juan Antonio
- Pradillos Garces Jeronimo
- Pradillos Garces Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 76, S 8, H B 431479, I/A 4 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-08
Empresa: OCHOCIENTOS CINCO SL
Administrador Solidario
- Pradillos Garces Jeronimo
- Pradillos Garces Ubaldo
- Pradillos Jareño Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22942 , F 187, S 8, H B 45209, I/A 20 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
VER MAS ACTOS
Información de PRADILLOS GARCES UBALDO
Mostramos los datos de PRADILLOS GARCES UBALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADILLOS GARCES UBALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos