PRADELL BRIONES MARIA TERESA
Informe ejecutivo de PRADELL BRIONES MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRADELL BRIONES MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRO-FITNESS GYM 2000 SL | Administrador Unico | 27/10/2016 | |
GLOBAL NAGAMPRA SL | Administrador Unico | 08/01/2016 |
VINCULACIONES DE PRADELL BRIONES MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADELL BRIONES MARIA TERESA
Empresa: KALIUM INVOST SL
Administrador Unico
- Pradell Briones Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35239 , F 19, S 8, H M 633604, I/A 3 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: ELECTRO-FITNESS GYM 2000 SL
Administrador Unico
- Pradell Briones Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 107, S 8, H M 599915, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Empresa: KALIUM INVOST SL
Administrador Unico
- Pradell Briones Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35239 , F 17, S 8, H M 633604, I/A 1 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
Empresa: GLOBAL NAGAMPRA SL
Administrador Unico
- Pradell Briones Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30361 , F 157, S 8, H M 546420, I/A 4 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: CLOCK EVENTS ACTORS AND MODELS SL
Administrador Mancomunado
- Cardenas Mendiola Ana Maria
- Pradell Briones Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25928 , F 205, S 8, H M 467326, I/A 2 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Información de PRADELL BRIONES MARIA TERESA
Mostramos los datos de PRADELL BRIONES MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADELL BRIONES MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos