PRADANA COLLADO RAQUEL
Informe ejecutivo de PRADANA COLLADO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRADANA COLLADO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTENO Y GIRASOL SA | Administrador Unico | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE PRADANA COLLADO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADANA COLLADO RAQUEL
Empresa: CENTENO Y GIRASOL SA
Administrador Unico
- Pradana Collado Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469 , F 69, S 8, H M 136455, I/A 7 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: CENTENO Y GIRASOL SA
Administrador Unico
- Pradana Collado Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469 , F 69, S 8, H M 136455, I/A 6 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Empresa: CENTENO Y GIRASOL SA
Administrador Unico
- Pradana Collado Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469 , F 68, S 8, H M 136455, I/A 5 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-28
Información de PRADANA COLLADO RAQUEL
Mostramos los datos de PRADANA COLLADO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADANA COLLADO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos