PRADA GOMEZ VICENTE JESUS
Informe ejecutivo de PRADA GOMEZ VICENTE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PRADA GOMEZ VICENTE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEPRAGO SL | Administrador Unico | 13/07/2017 | |
VIDAMEZ SL | Socio Unico | 28/03/2017 | |
VIDAMEZ SL | Administrador Unico | 28/03/2017 |
VINCULACIONES DE PRADA GOMEZ VICENTE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADA GOMEZ VICENTE JESUS
Empresa: SOLIMPARK SYSTEM SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gaitero Alfonso
- Lanzas De Miguel Francisco Javier
- Prada Gomez Vicente Jesus
- Ruano Tellaeche Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23999 , F 57, S 8, H M 430993, I/A 2 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: TEPRAGO SL
Administrador Unico
- Prada Gomez Vicente Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 110, S 8, H M 649596, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: VIDAMEZ SL
Administrador Unico
- Prada Gomez Vicente Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35797 , F 141, S 8, H M 643225, I/A 1 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: VIDAMEZ SL
Socio Único
- Prada Gomez Vicente Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35797 , F 141, S 8, H M 643225, I/A 1 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: LUMIPINT SL
Administrador Unico
- Prada Gomez Vicente Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19243 , F 46, S 8, H M 336986, I/A C (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Empresa: GONZAMA SL
Administrador Unico
- Prada Gomez Vicente Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10749 , F 115, S 8, H M 169990, I/A B (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Información de PRADA GOMEZ VICENTE JESUS
Mostramos los datos de PRADA GOMEZ VICENTE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADA GOMEZ VICENTE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos