PRADA CARBAJO DARIO
Informe ejecutivo de PRADA CARBAJO DARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRADA CARBAJO DARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE GAZTELUBIDE SA | Administrador Unico | 19/08/2009 | 26/10/2022 |
LA FLORIDA 90 SA | Administrador Unico | 27/01/2012 | 25/10/2022 |
VINCULACIONES DE PRADA CARBAJO DARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADA CARBAJO DARIO
Empresa: RESTAURANTE GAZTELUBIDE SA
Administrador Unico
- Prada Carbajo Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13818 , F 171, S 8, H M 225902, I/A 9 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: LA FLORIDA 90 SA
Administrador Unico
- Prada Carbajo Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35336 , F 36, S 8, H M 11590, I/A 13 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: RESTAURANTE GAZTELUBIDE SA
Administrador Unico
- Prada Carbajo Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13818 , F 171, S 8, H M 225902, I/A 8 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Empresa: LA FLORIDA 90 SA
Administrador Unico
- Prada Carbajo Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35336 , F 31, S 8, H M 11590, I/A 10 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Empresa: RESTAURANTE GAZTELUBIDE SA
Administrador Unico
- Prada Carbajo Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13818 , F 169, S 8, H M 225902, I/A 5 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-28
Empresa: LA FLORIDA 90 SA
Administrador Unico
- Prada Carbajo Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5200 , F 60, S 8, H M 11590, I/A 7 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Empresa: LA FLORIDA 90 SA
Administrador Unico
- Prada Carbajo Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5200 , F 60, S 8, H M 11590, I/A 7 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Empresa: RESTAURANTE GAZTELUBIDE SA
Administrador Unico
- Prada Carbajo Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13818 , F 169, S 8, H M 225902, I/A 4 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
Información de PRADA CARBAJO DARIO
Mostramos los datos de PRADA CARBAJO DARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADA CARBAJO DARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos