PRACHT MICHAEL
Informe ejecutivo de PRACHT MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PRACHT MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNNY HILL DEVELOPMENT SA | Apoderado Solidario | 10/12/2009 | 21/03/2013 |
SUNNY HILL DEVELOPMENT SA | Apoderado Mancomunado | 21/03/2013 | |
12.18. IBIZA ASSET SL | Apoderado Solidario | 11/03/2013 | |
12.18. IBIZA ASSET SL | Apoderado Mancomunado | 11/03/2013 | |
ITC ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 07/03/2013 | |
ITC ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 07/03/2013 | |
LAGO DE PALMA I SL | Apoderado Mancomunado | 25/09/2012 | |
ITC ESPAÑA SA | Secretario | 22/07/2011 | |
ITC ESPAÑA SA | Consejero | 22/07/2011 | |
12.18. IBIZA ASSET SL | Secretario | 22/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PRACHT MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRACHT MICHAEL
Empresa: SUNNY HILL DEVELOPMENT SA
Apoderado Mancomunado
- Pracht Michael
Apoderado Solidario
- Pracht Michael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3120 , F 26, S 8, H TF 3469, I/A 62 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Empresa: REWE INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Pracht Michael
Apoderado Solidario
- Pracht Michael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246, L 245, F 198, S 8, H IB 4552, I/A 10 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-07
Empresa: ITC ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Agarwalla Sonia
- Pracht Michael
Apoderado Solidario
- Pracht Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246, L 245, F 173, S 8, H IB 10209, I/A 7 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-07
Empresa: LAGO DE PALMA I SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 38, S 8, H IF 6255, I/A 15 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-35
Empresa: SUNNY HILL DEVELOPMENT SA
Consejero
- Pracht Michael
Secretario
- Pracht Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3120 , F 24, S 8, H TF 3469, I/A 58 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: REWE INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Consejero
- Pracht Michael
Secretario
- Pracht Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246, L 245, F 197, S 8, H IB 4552, I/A 7 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-07
Empresa: ITC ESPAÑA SA
Consejero
- Pracht Michael
Secretario
- Pracht Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246, L 245, F 172, S 8, H IB 10209, I/A 4 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-07
Empresa: SUNNY HILL DEVELOPMENT SA
Apoderado Solidario
- Hohensee Udo
- Kirchheim Philipp
- Pracht Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 164, S 8, H TF 3469, I/A 53 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-38
Información de PRACHT MICHAEL
Mostramos los datos de PRACHT MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRACHT MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos