POZUETA LORENA-FLAVIA
Informe ejecutivo de POZUETA LORENA-FLAVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POZUETA LORENA-FLAVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEBISTICO EUROPA SL | Administrador Unico | 21/04/2022 | 11/07/2024 |
WEBISTICO EUROPA SL | Liquidador | 11/07/2024 | 11/07/2024 |
LATINEDGE SL | Administrador Unico | 10/03/2022 | 10/06/2024 |
VINCULACIONES DE POZUETA LORENA-FLAVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZUETA LORENA-FLAVIA
Empresa: WEBISTICO EUROPA SL
Liquidador
- Pozueta Lorena-flavia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663611, I/A 3 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: WEBISTICO EUROPA SL
Administrador Unico
- Pozueta Lorena-flavia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663611, I/A 3 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: LATINEDGE SL
Administrador Unico
- Pozueta Lorena-flavia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529107, I/A 3 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: WEBISTICO EUROPA SL
Administrador Unico
- Pozueta Lorena-flavia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37189 , F 105, S 8, H M 663611, I/A 2 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Empresa: LATINEDGE SL
Administrador Unico
- Pozueta Lorena-flavia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 173, S 8, H M 529107, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Información de POZUETA LORENA-FLAVIA
Mostramos los datos de POZUETA LORENA-FLAVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZUETA LORENA-FLAVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos