POZO RIQUENI JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de POZO RIQUENI JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POZO RIQUENI JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBERO Y CARMESI SL | Socio Unico | 26/04/2024 | |
ALBERO Y CARMESI SL | Administrador Unico | 26/04/2024 | |
PC & M. GABINETE ASESOR SL | Administrador Unico | 10/11/2015 | |
ANGEL POZO ABOGADOS SL | Socio Unico | 26/02/2015 | |
ANGEL POZO ABOGADOS SL | Administrador Unico | 26/02/2015 | |
COMPAÑIA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE EMPRESAS SL | Administrador Unico | 16/07/2011 |
VINCULACIONES DE POZO RIQUENI JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZO RIQUENI JOSE ANGEL
Empresa: ALBERO Y CARMESI SL
Administrador Unico
- Pozo Riqueni Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7570 , F 135, S 8, H SE144026, I/A 1 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-41
Empresa: ALBERO Y CARMESI SL
Socio Único
- Pozo Riqueni Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7570 , F 135, S 8, H SE144026, I/A 1 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-41
Administrador Mancomunado
- Pereyra Moreno Ignacio
- Pozo Riqueni Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 172, S 8, H CO 37189, I/A 2 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-14
Administrador Mancomunado
- Pereyra Moreno Ignacio
- Pozo Riqueni Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 171, S 8, H CO 37189, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-14
Empresa: PC & M. GABINETE ASESOR SL
Administrador Unico
- Pozo Riqueni Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 24, S 8, H SE 18101, I/A 3 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Empresa: ANGEL POZO ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Pozo Riqueni Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5988 , F 26, S 8, H SE104361, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-41
Empresa: ANGEL POZO ABOGADOS SL
Socio Único
- Pozo Riqueni Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5988 , F 26, S 8, H SE104361, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-41
Administrador Unico
- Pozo Riqueni Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 60, S 8, H SE 5532, I/A 4 (16/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-41
Información de POZO RIQUENI JOSE ANGEL
Mostramos los datos de POZO RIQUENI JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZO RIQUENI JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos