POZO PALOMEQUE EDUARDO
Informe ejecutivo de POZO PALOMEQUE EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POZO PALOMEQUE EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGADOS DOÑANA SL | Administrador Unico | 21/10/2021 | |
LABORATORIOS DOÑANA SL | Administrador Unico | 25/08/2020 | |
EMPAKETA MENSAJERIA SL | Socio Unico | 04/04/2018 | |
EMPAKETA MENSAJERIA SL | Administrador Unico | 04/04/2018 | |
LEGADOS Y PATRIMONIOS SL | Apoderado | 10/01/2017 | |
PATUPELO SHOP SL | Socio Unico | 28/09/2015 | |
PATUPELO SHOP SL | Administrador Unico | 28/09/2015 |
VINCULACIONES DE POZO PALOMEQUE EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZO PALOMEQUE EDUARDO
Empresa: LEGADOS DOÑANA SL
Administrador Unico
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 116, S 8, H CA 59187, I/A 1 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-11
Empresa: LABORATORIOS DOÑANA SL
Administrador Unico
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6905 , F 131, S 8, H SE126699, I/A 1 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Empresa: EMPAKETA MENSAJERIA SL
Administrador Unico
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2268 , F 198, S 8, H CA 52995, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-11
Empresa: EMPAKETA MENSAJERIA SL
Socio Único
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2268 , F 198, S 8, H CA 52995, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-11
Empresa: LEGADOS Y PATRIMONIOS SL
Apoderado
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 104, S 8, H CA 50752, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-11
Empresa: DOÑANA COSMETICS SL
Liquidador
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 85, S 8, H CA 38577, I/A 2 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-11
Empresa: DOÑANA COSMETICS SL
Administrador Unico
- Pozo Palomeque Eduardo
Liquidador
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 85, S 8, H CA 38577, I/A 2 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-11
Empresa: CIBERLOOK SL
Liquidador
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 202, S 8, H CA 40695, I/A 2 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-11
Empresa: CIBERLOOK SL
Administrador Unico
- Pozo Palomeque Eduardo
Liquidador
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 202, S 8, H CA 40695, I/A 2 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-11
Empresa: PATUPELO SHOP SL
Administrador Unico
- Pozo Palomeque Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 177, S 8, H CA 46816, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-11
VER MAS ACTOS
Información de POZO PALOMEQUE EDUARDO
Mostramos los datos de POZO PALOMEQUE EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZO PALOMEQUE EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos