POZO MALDONADO FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de POZO MALDONADO FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POZO MALDONADO FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMSEMA INSTALACIONES SL | Socio Unico | 06/02/2019 | |
IMSEMA INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 02/01/2019 |
VINCULACIONES DE POZO MALDONADO FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZO MALDONADO FRANCISCO ANTONIO
Empresa: IMSEMA INSTALACIONES SL
Socio Único
- Pozo Maldonado Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381 , F 10, S 8, H SE 89829, I/A 3 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-41
Empresa: IMSEMA INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Pozo Maldonado Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381 , F 9, S 8, H SE 89829, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-41
Empresa: IMSEMA INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Martos Flores Salvador
- Pozo Maldonado Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381 , F 9, S 8, H SE 89829, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-41
Empresa: IMSEMA INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Martos Flores Salvador
- Pozo Maldonado Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381 , F 7, S 8, H SE 89829, I/A 1 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-41
Información de POZO MALDONADO FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de POZO MALDONADO FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZO MALDONADO FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos