POZO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de POZO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE POZO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y CONTRATAS ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 28/10/2013 | |
FEJOSA AGRIC.RECOLECTORA SL | Administrador Unico | 20/09/2012 |
VINCULACIONES DE POZO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Empresa: CYCLE FACILITY SERVICES MADRID SL
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30028 , F 166, S 8, H M 540464, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: CYCLE STANDARD SERVICES SL
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5365 , F 90, S 8, H SE 89428, I/A 6 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-41
Empresa: CYCLE OPERATIONS SERVICES SL
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6212 , F 20, S 8, H SE110002, I/A 6 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-41
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4912 , F 56, S 8, H SE 79102, I/A 11 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-41
Empresa: CYCLE LOGISTICA INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5952 , F 83, S 8, H SE103485, I/A 4 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-41
Empresa: POPEX GESTION SL
Administrador Solidario
- Oliva Flores Alberto Jose
- Pozo Fernandez David
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14232 , F 96, S 8, H M 234382, I/A 2 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: CYCLE FACILITY SERVICES MADRID SL
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30028 , F 165, S 8, H M 540464, I/A 5 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4912 , F 55, S 8, H SE 79102, I/A 9 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-41
Empresa: CYCLE OPERATIONS SERVICES SL
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6212 , F 18, S 8, H SE110002, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-41
Empresa: CYCLE STANDARD SERVICES SL
Apoderado
- Pozo Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5365 , F 90, S 8, H SE 89428, I/A 5 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-41
VER MAS ACTOS
Información de POZO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de POZO FERNANDEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZO FERNANDEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos