POZO BUIL FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de POZO BUIL FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POZO BUIL FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS Y DESTILERIAS DEL SUR SA | Administrador Unico | 22/06/2011 | |
CORTIJOS CC SL | Administrador Unico | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE POZO BUIL FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZO BUIL FRANCISCO JAVIER
Empresa: BODEGAS Y DESTILERIAS DEL SUR SA
Administrador Unico
- Pozo Buil Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 211, S 8, H CO 5225, I/A 33 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-14
Empresa: BODEGAS Y DESTILERIAS DEL SUR SA
Administrador Unico
- Pozo Buil Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 210, S 8, H CO 5225, I/A 31 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-14
Empresa: PROMEKS INDUSTRIAL SA
Administrador Unico
- Pozo Buil Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 208, S 8, H CO 5225, I/A 28 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-14
Empresa: PROMEKS INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
- Pozo Buil Francisco Javier
Consejero
- Padillo Delgado Rafael
- Padillo Morilla Emilio
- Pozo Buil Francisco Javier
- Pozo Buil Nicolas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 208, S 8, H CO 5225, I/A 28 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-14
Empresa: CORTIJOS CC SL
Administrador Unico
- Pozo Buil Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 32, S 8, H CO 28871, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-14
Empresa: CORTIJOS CC SL
Administrador Solidario
- Padillo Morilla Antonio
- Pozo Buil Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 32, S 8, H CO 28871, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-14
Empresa: CORTIJOS CC SL
Administrador Solidario
- Padillo Morilla Antonio
- Pozo Buil Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 25, S 8, H CO 28871, I/A 1 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-14
Información de POZO BUIL FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de POZO BUIL FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZO BUIL FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos