POZAS ALABER JOSE MARIA
Informe ejecutivo de POZAS ALABER JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE POZAS ALABER JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARANDA LEATHER STUDIO SL | Administrador Unico | 17/05/2023 | |
PARIS64 BRAND SL | Consejero Delegado | 06/07/2022 | |
PARIS64 BRAND SL | Consejero | 06/07/2022 | |
INVERSIONES Y MANAGEMENT M&C SL | Administrador Solidario | 17/05/2022 | |
PARIS64 BRAND SL | Apoderado | 13/05/2021 |
VINCULACIONES DE POZAS ALABER JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZAS ALABER JOSE MARIA
Empresa: ARANDA LEATHER STUDIO SL
Administrador Unico
- Pozas Alaber Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4659 , F 9, S 8, H Z 71799, I/A 1 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-50
Empresa: PARIS64 BRAND SL
Consejero Delegado
- Pozas Alaber Jose Maria
Consejero
- Alfonso Gaudes Maria
- Forcen Marquez Juan Ramon
- Pozas Alaber Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4492 , F 61, S 8, H Z 67728, I/A 4 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-50
Empresa: INVERSIONES Y MANAGEMENT M&C SL
Administrador Solidario
- Alfonso Gaudes Maria
- Pozas Alaber Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4594 , F 196, S 8, H Z 70221, I/A 1 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-50
Empresa: PARIS64 BRAND SL
Apoderado
- Pozas Alaber Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4492 , F 60, S 8, H Z 67728, I/A 3 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-50
Empresa: VIAJES CIUDAD DE AUTOMOCION SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 172, S 8, H Z 33996, I/A 7 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50
Empresa: CIUDAD DE AUTOMOCION ASIA SA
Apoderado Mancomunado
- Pozas Alaber Jose Ignacio
- Pozas Alaber Jose Maria
- Pozas Alaber Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3870 , F 33, S 8, H Z 9022, I/A 19 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-50
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2789 , F 189, S 8, H Z 31112, I/A 9 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-50
Información de POZAS ALABER JOSE MARIA
Mostramos los datos de POZAS ALABER JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZAS ALABER JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos