POZA PEREZ FEDERICO
Informe ejecutivo de POZA PEREZ FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POZA PEREZ FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS GENERALES KAZAI SL | Administrador Unico | 25/04/2016 | |
TRABAJO DEPRISA PARA VIVIR DESPACIO SL | Administrador Unico | 04/02/2014 | |
SERVICIOS INSULARES DE MENSAJERIA EXPRESS SL | Administrador Unico | 16/12/2013 | |
69 FLY HIGH SL | Socio Unico | 18/02/2010 | |
JALUSUR EXPRESS SL | Administrador Unico | 10/02/2010 |
VINCULACIONES DE POZA PEREZ FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZA PEREZ FEDERICO
Empresa: SERVICIOS GENERALES KAZAI SL
Administrador Unico
- Poza Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34611 , F 185, S 8, H M 622699, I/A 1 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Administrador Unico
- Poza Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31871 , F 91, S 8, H M 573529, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Administrador Unico
- Poza Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29739 , F 181, S 8, H M 535058, I/A 3 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-28
Empresa: IZAHSS FLY HIGH SL
Socio Único
- Poza Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 78, S 8, H TO 31227, I/A 3 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-45
Empresa: JALUSUR EXPRESS SL
Administrador Unico
- Poza Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23532 , F 5, S 8, H M 422157, I/A 5 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-28
Información de POZA PEREZ FEDERICO
Mostramos los datos de POZA PEREZ FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZA PEREZ FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos