POZA MADRIGAL EDUARDO JESUS
Informe ejecutivo de POZA MADRIGAL EDUARDO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE POZA MADRIGAL EDUARDO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS VERDEAL SL | Representante | 28/10/2010 | |
INTER 2000 SL | Secretario | 15/12/2009 | |
INTER 2000 SL | Consejero | 15/12/2009 | |
INTER 2000 SL | Consejero Delegado | 15/12/2009 |
VINCULACIONES DE POZA MADRIGAL EDUARDO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZA MADRIGAL EDUARDO JESUS
Administrador Solidario
Representante
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
- Poza Madrigal Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17766 , F 113, S 8, H M 306305, I/A 4 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
Empresa: ALVENID SL
Administrador Solidario
Representante
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19557 , F 38, S 8, H M 343604, I/A 8 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Administrador Solidario
Representante
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17058 , F 6, S 8, H M 291906, I/A 5 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Empresa: BODEGAS VERDEAL SL
Apoderado
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 33, S 8, H M 444587, I/A 5 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Empresa: BODEGAS VERDEAL SL
Administrador Unico
Representante
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 33, S 8, H M 444587, I/A 4 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Administrador Solidario
Representante
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
- Poza Madrigal Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17058 , F 5, S 8, H M 291906, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Empresa: ALVENID SL
Administrador Solidario
Representante
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
- Poza Madrigal Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19557 , F 36, S 8, H M 343604, I/A 3 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Administrador Solidario
Representante
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
- Poza Madrigal Miguel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17766 , F 112, S 8, H M 306305, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28
Empresa: INTER 2000 SL
Consejero Delegado
- ASULADO ASESORES SL
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
Consejero
- ASULADO ASESORES SL
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
- Poza Madrigal Lorenzo Jesus
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Poza Madrigal Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31954 , F 143, S 8, H B 65380, I/A 16 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Información de POZA MADRIGAL EDUARDO JESUS
Mostramos los datos de POZA MADRIGAL EDUARDO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZA MADRIGAL EDUARDO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos