POWELL MICHAEL ANTHONY
Informe ejecutivo de POWELL MICHAEL ANTHONY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POWELL MICHAEL ANTHONY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMATICA KAMALERT SL | Liquidador Solidario | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE POWELL MICHAEL ANTHONY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POWELL MICHAEL ANTHONY
Empresa: INFORMATICA KAMALERT SL
Liquidador Solidario
- Powell Michael Anthony
- Von Gans Kriegelstein Randolfh Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4668, L 3576, F 186, S 8, H MA102234, I/A 3 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-29
Empresa: INFORMATICA KAMALERT SL
Administrador Solidario
- Powell Michael Anthony
- Von Gans Kriegelstein Randolfh Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4668, L 3576, F 186, S 8, H MA102234, I/A 3 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-29
Empresa: INFORMATICA KAMALERT SL
Administrador Solidario
- Powell Michael Anthony
- Von Gans Kriegelstein Randolfh Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4668, L 3576, F 186, S 8, H MA102234, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: INFORMATICA KAMALERT SL
Administrador Mancomunado
- Powell Michael Anthony
- Von Gans Kriegelstein Randolfh Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4668, L 3576, F 186, S 8, H MA102234, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: INFORMATICA KAMALERT SL
Administrador Mancomunado
- Powell Michael Anthony
- Von Gans Kriegelstein Randolfh Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4668, L 3576, F 185, S 8, H MA102234, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-29
Información de POWELL MICHAEL ANTHONY
Mostramos los datos de POWELL MICHAEL ANTHONY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POWELL MICHAEL ANTHONY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos