POVOA PEREIRINHA ANTONIO
Informe ejecutivo de POVOA PEREIRINHA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POVOA PEREIRINHA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL BARRIL COLMENAR SL | Socio Unico | 07/01/2010 | |
EL BARRIL COLMENAR SL | Administrador Unico | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE POVOA PEREIRINHA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POVOA PEREIRINHA ANTONIO
Empresa: EL BARRIL COLMENAR SL
Socio Único
- Povoa Pereirinha Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10068 , F 20, S 8, H M 160847, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Empresa: EL BARRIL COLMENAR SL
Administrador Unico
- Povoa Pereirinha Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10068 , F 20, S 8, H M 160847, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Empresa: EL BARRIL COLMENAR SL
Administrador Mancomunado
- Altozano Dos Santos Rosa Elisabete
- Povoa Pereirinha Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10068 , F 20, S 8, H M 160847, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Información de POVOA PEREIRINHA ANTONIO
Mostramos los datos de POVOA PEREIRINHA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POVOA PEREIRINHA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos