POVILL UBACH JORDI
Informe ejecutivo de POVILL UBACH JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POVILL UBACH JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCOLA POVILL SA | Administrador Unico | 16/01/2023 | |
ESCOLA POVILL DES DE 1934 SL | Administrador Unico | 07/09/2010 |
VINCULACIONES DE POVILL UBACH JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POVILL UBACH JORDI
Empresa: ESCOLA POVILL SA
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24441 , F 41, S 8, H B 72296, I/A 9 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Empresa: CENTRE ESPORTIU OLESA CENTRAL SL
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43731 , F 180, S 8, H B 436739, I/A 4 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: ESCOLA POVILL SA
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24441 , F 41, S 8, H B 72296, I/A 7 N (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Empresa: ESCOLA POVILL SA
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24441 , F 41, S 8, H B 72296, I/A 8 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-08
Empresa: ESCOLA POVILL SA
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24441 , F 40, S 8, H B 72296, I/A 7 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
Empresa: CENTRE ESPORTIU OLESA CENTRAL SL
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43731 , F 179, S 8, H B 436739, I/A 1 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Empresa: ESCOLA POVILL DES DE 1934 SL
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42079 , F 171, S 8, H B 400450, I/A 1 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-08
Empresa: ESCOLA POVILL SA
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24441 , F 40, S 8, H B 72296, I/A 6 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-08
Empresa: ESCOLA POVILL SA
Administrador Unico
- Povill Ubach Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24441 , F 40, S 8, H B 72296, I/A 5 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-08
Información de POVILL UBACH JORDI
Mostramos los datos de POVILL UBACH JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POVILL UBACH JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos