POVEDANO MEDINA MIGUEL
Informe ejecutivo de POVEDANO MEDINA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POVEDANO MEDINA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEVADA BIKE SL | Administrador Solidario | 28/04/2021 | |
NEVADA BIKE SL | Apoderado | 28/04/2020 | |
NEVADA BIKE SL | Socio Unico | 15/11/2012 |
VINCULACIONES DE POVEDANO MEDINA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POVEDANO MEDINA MIGUEL
Empresa: NEVADA BIKE SL
Administrador Solidario
- Povedano Medina Miguel
- Romero Lozano Elisa Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1374 , F 111, S 8, H GR 37393, I/A 6 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-18
Empresa: NEVADA BIKE SL
Apoderado
- Povedano Medina Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1374 , F 110, S 8, H GR 37393, I/A 5 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-18
Empresa: NEVADA BIKE SL
Socio Único
- Povedano Medina Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1374 , F 110, S 8, H GR 37393, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-18
Empresa: NEVADA BIKE SL
Administrador Unico
- Povedano Medina Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1374 , F 110, S 8, H GR 37393, I/A 2 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-18
Empresa: NEVADA BIKE SL
Administrador Unico
- Povedano Medina Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1374 , F 108, S 8, H GR 37393, I/A 1 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-18
Información de POVEDANO MEDINA MIGUEL
Mostramos los datos de POVEDANO MEDINA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POVEDANO MEDINA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos