POVEDA RODA EDUARDO
Informe ejecutivo de POVEDA RODA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POVEDA RODA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO SME SA | Consejero | 02/08/2018 | |
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS SA | Consejero | 11/06/2010 |
VINCULACIONES DE POVEDA RODA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POVEDA RODA EDUARDO
Empresa: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO SME SA
Consejero
- Poveda Roda Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40084 , F 42, S 8, H M 43562, I/A 355 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Empresa: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO SME SA
Consejero
- Poveda Roda Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30220 , F 210, S 8, H M 43562, I/A 314 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Consejero
- Poveda Roda Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30220 , F 187, S 8, H M 43562, I/A 275 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Consejero
- Gonzalez Garcia Maria Angeles
- Martinez Garrido Gregorio
- Poveda Roda Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26911 , F 173, S 8, H M 43562, I/A 197 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-28
Información de POVEDA RODA EDUARDO
Mostramos los datos de POVEDA RODA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POVEDA RODA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos