POVEDA FUENTES JOAQUIN
Informe ejecutivo de POVEDA FUENTES JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POVEDA FUENTES JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Administrador Mancomunado | 20/01/2015 | |
FRAXIM XXI SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE POVEDA FUENTES JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POVEDA FUENTES JOAQUIN
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL
Administrador Mancomunado
- Poveda Fuentes Joaquin
- Poveda Lloret Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 74, S 8, H A 5674, I/A 10 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-03
Empresa: FRAXIM XXI SL
Administrador Unico
- Poveda Fuentes Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 108, S 8, H A 88624, I/A 6 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-03
Información de POVEDA FUENTES JOAQUIN
Mostramos los datos de POVEDA FUENTES JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POVEDA FUENTES JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos