POUSA POUSA PABLO
Informe ejecutivo de POUSA POUSA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE POUSA POUSA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POUSA POUSA PABLO
Empresa: FLOWSERVE SIHI (SPAIN) SL
Apoderado Mancomunado
- Pousa Pousa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 64, S 8, H M 63996, I/A 107 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: FLOWSERVE SIHI (SPAIN) SL
Apoderado
- Perez Dell'olmo Juan Javier
- Pousa Pousa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 60, S 8, H M 63996, I/A 96 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-28
Empresa: FLOWSERVE SIHI (SPAIN) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Dell'olmo Juan Javier
- Pousa Pousa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 57, S 8, H M 63996, I/A 90 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Empresa: STERLING FLUID SYSTEMS SPAIN SA
Apoderado
- Alonso Alonso Andres
- Cobo Corral Jose Antonio
- Perez Dell'olmo Juan Javier
- Pousa Pousa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 200, S 8, H M 63996, I/A 71 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Información de POUSA POUSA PABLO
Mostramos los datos de POUSA POUSA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POUSA POUSA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos