POUS EMILIO ALBERTO
Informe ejecutivo de POUS EMILIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POUS EMILIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUBIERTAS Y TEJADOS INTEGRALES SL | Apoderado | 09/03/2010 | |
2010 CTI TRADING SL | Administrador Solidario | 17/12/2009 |
VINCULACIONES DE POUS EMILIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POUS EMILIO ALBERTO
Consejero Delegado
- Pous Emilio Alberto
Consejero
Presidente
- Pous Emilio Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33738 , F 210, S 8, H B 66040, I/A 51 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Empresa: CUBIERTAS Y TEJADOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Abril Escolar Juan Miguel
- Pous Emilio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36123 , F 197, S 8, H B 277973, I/A 3 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-08
Empresa: CUBIERTAS Y TEJADOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Abril Escolar Juan Miguel
- Pous Emilio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36123 , F 196, S 8, H B 277973, I/A 2 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-08
Empresa: 2010 CTI TRADING SL
Administrador Solidario
- Abril Escolar Juan Miguel
- Pous Emilio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41601 , F 186, S 8, H B 390466, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
Administrador Solidario
- Abril Escolar Juan Miguel
- Pous Emilio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37718 , F 41, S 8, H B 309803, I/A 6 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
Información de POUS EMILIO ALBERTO
Mostramos los datos de POUS EMILIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POUS EMILIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos