POTTI CUERVO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de POTTI CUERVO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POTTI CUERVO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD ROAD DAY SL | Administrador Mancomunado | 11/02/2019 | |
INSTITUTO TECNICAS AVANZADAS DE FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS SL | Administrador Unico | 18/02/2013 | |
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA TECNICA RODOVIARIA SL | Administrador Mancomunado | 08/06/2011 | |
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA TECNICA RODOVIARIA SL | Apoderado | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE POTTI CUERVO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POTTI CUERVO JUAN JOSE
Empresa: WORLD ROAD DAY SL
Administrador Mancomunado
- Minayo Lopez Julio
- Potti Cuervo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38688 , F 120, S 8, H M 687925, I/A 1 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Liquidador
- Potti Cuervo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30176 , F 51, S 8, H M 543175, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Consejero Delegado
- Potti Cuervo Juan Jose
Consejero
- Del Val Melus Miguel Angel
- Potti Cuervo Juan Jose
- Sampedro Rodriguez Angel
Presidente
- Potti Cuervo Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30176 , F 51, S 8, H M 543175, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Administrador Unico
- Potti Cuervo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30712 , F 172, S 8, H M 552686, I/A 1 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
Consejero Delegado
- Potti Cuervo Juan Jose
Consejero
- Del Val Melus Miguel Angel
- Potti Cuervo Juan Jose
- Sampedro Rodriguez Angel
Presidente
- Potti Cuervo Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30176 , F 49, S 8, H M 543175, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Apoderado
- Potti Cuervo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 38, S 8, H M 520701, I/A 3 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Administrador Mancomunado
- Potti Cuervo Juan Jose
- Rubio Perez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 38, S 8, H M 520701, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Administrador Unico
- Potti Cuervo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 38, S 8, H M 520701, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Información de POTTI CUERVO JUAN JOSE
Mostramos los datos de POTTI CUERVO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POTTI CUERVO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos