POTSCH ANDREAS JOHANNES
Informe ejecutivo de POTSCH ANDREAS JOHANNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POTSCH ANDREAS JOHANNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA | Apoderado | 28/06/2024 |
VINCULACIONES DE POTSCH ANDREAS JOHANNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POTSCH ANDREAS JOHANNES
Empresa: I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
Apoderado
- Potsch Andreas Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 435921, I/A 230 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: EURONET PAYMENT SERVICES LTD
Apoderado Mancomunado
- Berriochoa Hazenberg Alvaro
- Potsch Andreas Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28075 , F 148, S 8, H M 505915, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: EURONET PAYMENT SERVICES LTD
R.L.C.Per.M.
- Berriochoa Hazenberg Alvaro
- Potsch Andreas Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28075 , F 148, S 8, H M 505915, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Apoderado
- Berriochoa Hazenberg Alvaro
- Potsch Andreas Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 225, S 8, H M 458848, I/A 37 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Consejero
- Berriochoa Hazenberg Alvaro
- Potsch Andreas Johannes
- Reid Macho Ignacio Augusto
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Potsch Andreas Johannes
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 224, S 8, H M 458848, I/A 36 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Apoderado
- Berriochoa Hazenberg Alvaro
- Potsch Andreas Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 223, S 8, H M 458848, I/A 34 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Consejero
- Berriochoa Hazenberg Alvaro
- Potsch Andreas Johannes
- Reid Macho Ignacio Augusto
Presidente
Vicepresidente
- Potsch Andreas Johannes
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 222, S 8, H M 458848, I/A 32 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Información de POTSCH ANDREAS JOHANNES
Mostramos los datos de POTSCH ANDREAS JOHANNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POTSCH ANDREAS JOHANNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos